Christian Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NORPAK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.727' DKK Cose Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -2.968' DKK TG Europe A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.473' DKK Cose Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 12.342' DKK TG Europe A/S (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Techpac Solutions ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Techpac Solutions ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 hos NORPAK ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Christian Olesen i , før stoppet d. 28. august 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Contego
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Cose Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Techpac Solutions ApS
Via Cose Holding ApS -
FD Multiservice ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Cose Holding ApS -
TG Europe A/S
Via Cose Holding ApS -
Sacred Skin ApS
Via Cose Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Cose Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019 -
TG Europe A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2022 -
Sacred Skin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2023 -
Techpac Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
TG Europe A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FD Multiservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Techpac Solutions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Handyguy (Nu: Contego) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.03.2024
Registreringsdato: 03.03.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Cose Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.09.2020 - 20.08.2024
Reel ejer
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65%
Christian Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cose Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -397' DKK. Gennem holdingselskabet Cose Holding ApS har Christian derfor også andele i Techpac Solutions ApS (66.66-89.99%), FD Multiservice ApS (50-66.65%), TG Europe A/S (20-24.99%) samt Sacred Skin ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Cose Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.727' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TG Europe A/S kunne fremvise et underskud på 2.968' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.968' DKK (TG Europe A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.196' DKK (SECO-HOLDING IVS (Nu: Freja Maskinteknik ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.258' DKK (TG Europe A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Lars Voller Hansen.