Sofie Guldbæk Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sofie Guldbæk Copenhagen v/S G Nørgaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arbøl og Guldbæk Copenhagen I/S (3 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 i Sofie Guldbæk Copenhagen v/S G Nørgaard som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Sofie Guldbæk Nørgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sofie i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 1. november 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. november 2003.
Tidslinje (4)
-
By Arbøl og Guldbæk Copenhagen I/S (Nu: Arbøl og Guldbæk Copenhagen I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2006
Registreringsdato: 28.11.2006 -
Sofie Guldbæk Copenhagen v/S G Nørgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2003
Registreringsdato: 01.11.2003 -
By Arbøl og Guldbæk Copenhagen I/S (Nu: Arbøl og Guldbæk Copenhagen I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2003
Registreringsdato: 15.05.2003
Blå bog (fortsat)
Sofie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.05.2003 - 28.11.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.02.2002 - 01.11.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sofie' netværk er Preben Cavling Jensen.