Per Vindum
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arosia I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vindfjord (2 år 11 måneder) |
Det begyndte den dag i 2001 ved Arosia I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Palle Agner Laursen, Tom Allan Kronbo, Søren Thorhauge-Olesen, Bjørn Andersen, Botha Christensen, Erik Jeppe Jeppesen at Per Vindum stiftede Arosia I/S den dag i juni 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Per i 9 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen selvstændigt udøvende kunstnere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
LOKALBRUGSEN I LIHME
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
PLV (Nu: Vindfjord) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
LOKALBRUGSEN I LIHME
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
PLV (Nu: Vindfjord) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2021 - 21.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.06.2001 - 31.03.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Preben Haunstrup Nielsen.