Frank Ingemann Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Ingeniørfirma Omega Falcon (Ejer) |
Største overskud: | 2.557' DKK KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (2019-20) |
Største underskud: | -767' DKK KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.354' DKK KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (2019-20) |
Største gæld: | 6.511' DKK KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af Omega Falcon ApS (5 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2017 i Ingeniørfirma Omega Falcon som Ejer. Frank Ingemann Jensen købte virksomheden Ingeniørfirma Omega Falcon den 14. september 2017. Frank der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Frank i 1 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FIJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS
Via FIJ Holding ApS -
Omega Falcon ApS
Via FIJ Holding ApS -
Hylde ApS
Via FIJ Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2024 -
Omega Falcon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2019 -
FIJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Ingeniørfirma Omega Falcon (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Omega Falcon ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
11.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.09.2017 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.06.2019 - 25.06.2019
Direktør og Reel ejer
19.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frank Ingemann Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FIJ Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.517' DKK. Igennem sit holdingselskab FIJ Holding ApS har Frank dermed også ejerandele i KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS (50-66.65%), Omega Falcon ApS (100%) & Hylde ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frank Ingemann Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FIJ Holding ApS fremviste et overskud på 777' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Omega Falcon ApS fremviste et underskud på 369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 401' DKK (FIJ Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.517' DKK (FIJ Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -44' DKK (Omega Falcon ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Peter Christian Teusch.