Mark Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Goliat (Ejer) |
Største overskud: | 745' DKK Blommenslyst Kro ApS (2021-22) |
Største underskud: | -471' DKK Blommenslyst Kro ApS (2015-17) |
Største egenkapital: | 737' DKK Blommenslyst Kro ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.908' DKK Blommenslyst ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Blommenslyst Kro ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af Blommenslyst Kro ApS (8 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 hos Goliat med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Poul Møller Petersen at Mark Christian Hansen stiftede Goliat den dag i marts 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mark i 7 måneder, før stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen sol-, motions- og helsecentre mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Blommenslyst ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Blommenslyst Kro ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
Blommenslyst Kro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Blommenslyst ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.11.2016
Registreringsdato: 12.11.2016 -
Blommenslyst Kro ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2015
Registreringsdato: 14.11.2015 -
Blommenslyst Kro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.11.2015
Registreringsdato: 08.11.2015
Blå bog (fortsat)
Mark har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
08.11.2015 - Stadig aktiv
Ejer
14.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
15.08.2007 - 13.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.08.2007 - 15.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2002 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Blommenslyst Kro ApS kunne offentliggøre et overskud på 745' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-17 hvor Blommenslyst Kro ApS kunne offentliggøre et underskud på 471' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Pia Gitte Andersen.