Tove Beck
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | West print Tove Beck (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -188' DKK ANSAGER HOTEL ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.196' DKK ANSAGER HOTEL ApS (2014) |
Største gæld: | 4.610' DKK ANSAGER HOTEL ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af West print Tove Beck (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2002 i West print Tove Beck (tidligere Reklametryk Tove Beck) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tove Beck og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Tove nu besiddet i 22 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden trykning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
West print Tove Beck
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ANSAGER HOTEL ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
ANSAGER HOTEL ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014 -
Reklametryk Tove Beck (Nu: West print Tove Beck) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2002
Registreringsdato: 15.02.2002
Blå bog (fortsat)
Tove har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2014 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab