Ali Alhadad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRINCE 1999 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 367' DKK DA EJENDOMME ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.419' DKK DA EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 3.313' DKK DA EJENDOMME ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DA EJENDOMME ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DA EJENDOMME ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1993 i PRINCE 1999 ApS (tidligere VICH 3709 ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ali Alhadad i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 28. marts 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. november 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DA EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
DA EJENDOMME ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
Ali Alhadad (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2004
Registreringsdato: 28.12.2004 -
Ali Alhadad (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2002
Registreringsdato: 25.02.2002
Blå bog (fortsat)
Ali har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.02.2002 - 28.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
28.08.2000 - 28.11.2000
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.11.1996 - 30.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.1993 - 28.03.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DA EJENDOMME ApS kunne fremvise et overskud på 367' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ali' netværk er Eman Hamid Hasan.