Ole Høyer
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Akut Fys Roskilde v/Ole Høyer (Stifter) |
Største overskud: | 495' DKK ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS) (2022) |
Største underskud: | -87' DKK ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 635' DKK Ole Høyer Holding 2020 ApS (2023) |
Største gæld: | 495' DKK OH Holding 2015 ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Akut Fys Roskilde v/Ole Høyer (22 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 hos Akut Fys Roskilde v/Ole Høyer (tidligere Vallensbæk Fysioterapi v/Ole Høyer) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Ole Høyer og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Ole nu besiddet i 22 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Akut Fys Roskilde v/Ole Høyer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ole Høyer Holding 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FYSIO PRO ROSKILDE ApS
Via Ole Høyer Holding 2020 ApS
Direktørposter (2)
-
FYSIO PRO ROSKILDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2015 -
Ole Høyer Holding 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
FYSIO PRO ROSKILDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
OH Holding 2015 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021 -
OH Holding 2015 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021 -
Ole Høyer Holding 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.09.2020
Registreringsdato: 11.09.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.08.2015 - 28.01.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2020 - 11.09.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.05.2015 - 07.08.2015
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ole Høyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ole Høyer Holding 2020 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 635' DKK. Igennem sit holdingselskab Ole Høyer Holding 2020 ApS har Ole dermed også ejerandele i FYSIO PRO ROSKILDE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ole Høyer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS) fremviste et overskud på 495' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS) fremviste et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 464' DKK (ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 635' DKK (Ole Høyer Holding 2020 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 510' DKK (ALGADE FYSIOTERAPI MAJ 08 ApS (Nu: FYSIO PRO ROSKILDE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Finn Trojahn.