Mads Veirup
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Butik 43 og 44 v/Mads Veirup (Ejer) |
Største overskud: | 1.183' DKK REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS) (2020) |
Største underskud: | -33' DKK VEIRUP HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.652' DKK ASKON Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.412' DKK REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af VEIRUP RETAIL ApS (14 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 ved Butik 43 og 44 v/Mads Veirup (tidligere Butik 43 v/Mads Veirup) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mads Veirup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mads i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 1. august 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASKON Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mads Veirup, 876 Brabrand ApS
Via ASKON Holding ApS
Direktørposter (1)
-
ASKON Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021 -
ASKON Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021 -
ASKON Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
18.02.2015 - 03.05.2021
Reel ejer
18.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2007 - 01.02.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2003 - 01.02.2018
Reel ejer
10.05.2007 - 01.02.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.07.2008 - 15.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Veirup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASKON Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.652' DKK. Gennem sit holdingselskab ASKON Holding ApS har Mads dermed også andele i Mads Veirup, 876 Brabrand ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mads Veirup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS) landede et overskud på 1.183' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VEIRUP HOLDING ApS landede et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 860' DKK (REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.652' DKK (ASKON Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.273' DKK (REMA 1 ApS (Nu: Mads Veirup, 876 Brabrand ApS)).