Johann Peter Klaas
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLAAS/ Johann Peter Klaas (Ejer) |
Største overskud: | 10.471' DKK FIBO INTERCON 2014 A/S (Nu: Fibo Intercon A/S) (2021) |
Største underskud: | -5.038' DKK WTT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 16.143' DKK FIBO INTERCON 2014 A/S (Nu: Fibo Intercon A/S) (2023) |
Største gæld: | 19.842' DKK WTT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos FIBO INTERCON 2014 A/S (Nu: Fibo Intercon A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af WTT Holding ApS (11 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2002 hos KLAAS/ Johann Peter Klaas i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Johann Peter Klaas der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Johann i 4 år 4 måneder, før stoppet d. 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WTT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
WTT Engineering ApS
Via WTT Holding ApS -
WTT Service ApS
Via WTT Holding ApS -
WTT Innovation ApS
Via WTT Holding ApS -
WTT Partners ApS
Via WTT Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
WTT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2013 -
WTT Innovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2020 -
WTT Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
WTT Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
WTT Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
WTT Service ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
WTT Engineering ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022
Blå bog (fortsat)
Johann har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% Via WTT Holding ApS -
Stifter og Direktør
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.10.2016 - 25.11.2022
Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.10.2016 - 25.11.2022
Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2013 - 10.02.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.05.2013 - 06.05.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor WTT Service ApS kunne fremvise et overskud på 6.549' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor WTT A/S kunne fremvise et underskud på 5.038' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.587' DKK (FIBO INTERCON 2014 A/S (Nu: Fibo Intercon A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.221' DKK (WTT Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.143' DKK (FIBO INTERCON 2014 A/S (Nu: Fibo Intercon A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -232' DKK (WTT Engineering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johann' netværk er Jakob Møbjerg Jakobsen.