Elsebeth Røhl-Grønbech
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2002 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | Hotel Hvide Kro (Ejer) |
Største overskud: | 202' DKK LÆSØ KUR OG HELSE ApS (2016) |
Største underskud: | -1.285' DKK LÆSØ KUR OG HELSE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 409' DKK LÆSØ KUR OG HELSE ApS (2019) |
Største gæld: | 3.371' DKK LÆSØ KUR OG HELSE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LÆSØ KUR OG HELSE ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hotel Hvide Kro (8 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Elsebeth Røhl-Grønbech. Den første gang Elsebeth var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2002 ved Hotel Hvide Kro med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Morten Røhl-Grønbech at Elsebeth Røhl-Grønbech stiftede Hotel Hvide Kro den dag i februar 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Elsebeth i 8 år 2 måneder, før stoppet den 12. april 2010.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. april 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Havnebakken Badehotel ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
LÆSØ KUR OG HELSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Havnebakken Badehotel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023
Blå bog (fortsat)
Elsebeth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 12 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.11.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2023 - 12.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.12.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2002 - 12.04.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager