Berit König-Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stald König v/ Berit König og Kenn Andreasen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af ejerlejlighedsforeningen Mågevej 8, 3600 Frederikssund (2 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 ved Stald König v/ Berit König og Kenn Andreasen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kenn Simon König-Andreasen at Berit König-Andreasen stiftede Stald König v/ Berit König og Kenn Andreasen den dag i februar 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Berit i , før fratrædelsen den 1. februar 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen stutterier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. februar 2002.
Repræsentant (23)
-
Ejerforeningen Vadbro 2-4
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
ejerforeningen Morsøvej 10-12
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
ejerlejlighedsforeningen Mågevej 8, 3600 Frederikssund
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022 -
Ejf Hemsedalsgade 7 v/Adv L Erlandsen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.10.2022 -
Andelsboligforeningen Borgmesterparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
ejerforeningen Jernbanegade 22 A-E
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022 -
A/B Forchhammervej 3-7
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Andelsboligforeningen Fyrreparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Ejerlejlhfor. Nygårdsvej 8-10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022 -
Ejerforeningen matr.nr. 2 bu Valby
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
AB Rudolphshus Amagerbrogade 133/Middelgrundsvej 1
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
EF Østergade 10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
A/B Borgergade 140
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Ejerforenningen Bruhnsvej 11A
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
E/F Bakkegården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Tømrergade-karreens gårdlav
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Andelsboligforeningen Fyrrevænget
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Ejerforeningen Mølle 1
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.09.2022 -
Ejerforeningen Mølle 2
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
E/F Midtbanen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022 -
E/F MATR NR 11 K
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
EF Jernbanegade 17
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022 -
Grundejerforeningen Møllestien
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2022
Tidslinje (31)
-
Andelsboligforeningen Elverhøjen
Fratrådt som repræsentantDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN VALBY LANGGADE 174-176
Fratrådt som repræsentantDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
Ejf Hemsedalsgade 7 v/Adv L Erlandsen
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022
Blå bog (fortsat)
Berit har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab