Brian Bjørn Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | B S Service v/Brian Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 719' DKK B S SERVICE ApS (2022) |
Største underskud: | -129' DKK SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS (2014) |
Største egenkapital: | 987' DKK B S HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.840' DKK B S SERVICE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos B S SERVICE ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af B S HOLDING ApS (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 ved B S Service v/Brian Kristensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Brian Bjørn Kristensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Brian i 4 år 7 måneder, før stoppet den 30. september 2006.
Virksomheden opererede indenfor almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B S HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
B S SERVICE ApS
Via B S HOLDING ApS -
SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS
Via B S HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
B S SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2011 -
B S HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2009 -
SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
B S SERVICE ApS (Nu: X X BYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.07.2012
Registreringsdato: 30.07.2012 -
SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012 -
B S SERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.04.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2011 - 14.12.2021
Direktør
01.11.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.06.2006 - 30.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2002 - 30.09.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Bjørn Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B S HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 987' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Brian Bjørn Kristensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor B S SERVICE ApS kunne fremvise et overskud på 719' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS kunne fremvise et underskud på 129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 332' DKK (B S SERVICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 987' DKK (B S HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 84' DKK (SLAGTER-INVENTAR JØRGEN KRISTENSENS EFTF. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Kurt Nielsen.