Flemming Claus Holm
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WM-DATA BRANCHE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 65' DKK SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (2023) |
Største underskud: | -120' DKK SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.439' DKK SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (2014) |
Største gæld: | 138' DKK SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WM-DATA BRANCHE A/S (8 år 5 måneder) |
Det startede i 1981 hos WM-DATA BRANCHE A/S (tidligere DATANI A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Claus Holm i 8 år 5 måneder, før stoppet d. 21. februar 1990.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2002.
Tidslinje (12)
-
SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2013
Registreringsdato: 14.05.2013 -
SANDBERG HOLDING A/S (Nu: SANDBERG HOLDING ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2011
Registreringsdato: 09.05.2011 -
SANDBERG FINANS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2009
Registreringsdato: 10.09.2009
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.12.2017 - 02.07.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2017 - 02.07.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2004 - 10.09.2007
Bestyrelsesmedlem
09.05.2011 - 14.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 1981 til 1990 hos WM-DATA BRANCHE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Kaj Rasmussen.