Torben Larsen
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 2002 - 31. dec. 2007 |
Karrieren startede hos: | TRICOMP Torben Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 175' DKK TRICOMP ApS (2014) |
Største underskud: | -140' DKK TRICOMP ApS (2017) |
Største egenkapital: | 453' DKK TRICOMP ApS (2014) |
Største gæld: | 289' DKK TRICOMP ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TRICOMP ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRICOMP ApS (16 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Torben Larsen. Den første gang Torben var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2002 hos TRICOMP Torben Larsen (tidligere TV reparation Torben Larsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torben Larsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 5 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen radio- og tv-reparationsværksteder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TRICOMP ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
TRICOMP ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
TRICOMP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 22 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2008 - 16.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2002 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor TRICOMP ApS kunne fremvise et overskud på 175' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TRICOMP ApS kunne fremvise et underskud på 140' DKK.