Lars Fribo
Karrieren startede hos: | AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 663' DKK AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (2023) |
Største underskud: | -866' DKK AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.360' DKK AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (2014) |
Største gæld: | 839' DKK AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (2023) |
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (tidligere AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Lars Fribo nu bestreddet i 54 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 663' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Go Tandem/Lars Fribo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.03.2021
Registreringsdato: 05.03.2021 -
AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE A/S (Nu: AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
SØPARKEN HOLDING, ODENSE ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2015
Registreringsdato: 07.12.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1969 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2000 - 04.03.2021
Ejer
05.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39% -
Ejer
13.10.2011 - 07.12.2015
Ejerandel: 0%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS kunne fremvise et overskud på 663' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS kunne fremvise et underskud på 866' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Fribo.