Henrik Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HC Trade (Stifter) |
Største overskud: | 101' DKK WorldTasteVision ApS (2021) |
Største underskud: | -55' DKK WorldTasteVision ApS (2022) |
Største egenkapital: | 49' DKK WorldTasteVision ApS (2021) |
Største gæld: | 282' DKK WorldTasteVision ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HC Trade (22 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2002 i HC Trade (tidligere Aloe Trade v/Henrik Chistiansen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Christiansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Henrik nu bestreddet i 22 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HC Trade
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
WorldTasteVision ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
WorldTasteVision ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016
Tidslinje (11)
-
WorldTasteVision ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
WorldTasteVision ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2017
Registreringsdato: 06.03.2017 -
WorldTasteVision ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2017
Registreringsdato: 05.03.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.06.2016 - 05.03.2017
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 17.02.2020
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.03.2017 - 07.11.2019
Ejer
06.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.10.2007 - 15.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2007 - 03.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor WorldTasteVision ApS kunne offentliggøre et overskud på 101' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WorldTasteVision ApS kunne offentliggøre et underskud på 55' DKK.