Ingelise Klokmose Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | The Headwear Company A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.654' DKK DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -2.042' DKK DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.785' DKK DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S) (2018) |
Største gæld: | 15.186' DKK DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kings Pub v/Ingelise Mikkelsen (22 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1985 i The Headwear Company A/S (tidligere DYNAMIQUE FASHION ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ingelise Klokmose Mikkelsen i 7 år 10 måneder, inden stoppet d. 19. maj 1993.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med beklædning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.931' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kings Pub v/Ingelise Mikkelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Kings Pub v/Ingelise Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2002
Registreringsdato: 14.01.2002 -
DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S)
Fratrådt som direktørDato: 19.05.1993
Registreringsdato: 19.05.1993 -
DYNAMIQUE FASHION ApS (Nu: The Headwear Company A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.1985
Registreringsdato: 08.07.1985
Blå bog (fortsat)
Ingelise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.07.1985 - 19.05.1993
Ejerandel: Intet ejerskab