Thomas Kranker
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Larsen & Thomas Kranker (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Saltum-V Hjermitslev Dyrlæger v/Thomas Kranker (22 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 i Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Larsen & Thomas Kranker (tidligere Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Jensen & Thomas Kranker) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Holger Møller Larsen at Thomas Kranker stiftede Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Larsen & Thomas Kranker den dag i januar 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Saltum-V Hjermitslev Dyrlæger v/Thomas Kranker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Jensen & Thomas Kranker (Nu: Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Larsen & Thomas Kranker) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003 -
Dyrlæge Thomas Kranker (Nu: Saltum-V Hjermitslev Dyrlæger v/Thomas Kranker) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2002
Registreringsdato: 01.09.2002 -
Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Jensen & Thomas Kranker (Nu: Saltum/V Hjermitslev Dyrlæger I/S v/Holger Møller Larsen & Thomas Kranker) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.11.2017 - 26.10.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager