Christian Lars Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | G & E MASKINTEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.361' DKK HORSETRAINER ApS (2021) |
Største underskud: | -40' DKK VIBRADAN ApS (2017) |
Største egenkapital: | 10.254' DKK ERIKSEN TRADING II ApS (2021) |
Største gæld: | 8.467' DKK HORSETRAINER ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ROTEC PRODUCTION ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HORSETRAINER ApS (20 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 hos G & E MASKINTEKNIK A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Lars Eriksen i 10 år 8 måneder, inden stoppet den 29. februar 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIKSEN TRADING II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HORSETRAINER ApS
Via ERIKSEN TRADING II ApS -
ROTEC PRODUCTION ApS
Via ERIKSEN TRADING II ApS -
VIBRADAN ApS
Via ERIKSEN TRADING II ApS
Direktørposter (3)
-
HORSETRAINER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2014 -
ROTEC PRODUCTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2005 -
ERIKSEN TRADING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
HORSETRAINER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2003 -
VIBRADAN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
HORSETRAINER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2014
Registreringsdato: 15.09.2014 -
VIBRADAN ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2010
Registreringsdato: 11.01.2010 -
VIBRADAN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2009
Registreringsdato: 20.05.2009
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.02.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.05.2009 - 11.01.2010
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via ERIKSEN TRADING II ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.06.1997 - 29.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Lars Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERIKSEN TRADING II ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.592' DKK. Igennem sit holdingselskab ERIKSEN TRADING II ApS har Christian dermed også ejerandele i HORSETRAINER ApS (33.34-49.99%), ROTEC PRODUCTION ApS (100%) samt VIBRADAN ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Lars Eriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HORSETRAINER ApS fremviste et overskud på 3.361' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.835' DKK (ERIKSEN TRADING II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.592' DKK (ERIKSEN TRADING II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.100' DKK (VIBRADAN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Nina Elisabeth Sommer Eriksen.