Ann Karina Sabroe
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2001 - 27. sep. 2017 |
Karrieren startede hos: | ELKA I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.556' DKK ELKA LABELS A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.671' DKK AKS HOLDING RANDERS ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 6.646' DKK ELKA LABELS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 14.428' DKK ELKA ANLÆG A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ELKA LABELS A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELKA LABELS A/S (21 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2001 i ELKA I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Klaus Severin Sabroe at Ann Karina Sabroe stiftede ELKA I/S den dag i september 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ann i 1 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKS HOLDING RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ELKA LABELS A/S
Via AKS HOLDING RANDERS ApS -
ELKA ANLÆG A/S
Via AKS HOLDING RANDERS ApS
Direktørposter (1)
-
AKS HOLDING RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
ELKA ANLÆG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2010 -
ELKA LABELS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Blichers Pub I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2017
Registreringsdato: 27.09.2017 -
Blichers Pub I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015 -
ELKA ANLÆG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2010
Registreringsdato: 11.08.2010
Blå bog (fortsat)
Ann har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
01.08.2003 - Stadig aktiv
Ejer
15.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.08.2015 - 27.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor AKS HOLDING RANDERS ApS fremviste et overskud på 2.496' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor AKS HOLDING RANDERS ApS fremviste et underskud på 2.671' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.556' DKK (ELKA LABELS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.646' DKK (ELKA LABELS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.763' DKK (ELKA ANLÆG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Ellen Hannie Sabroe.