Henrik Hagen Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1983 (41 år) |
Karrieren startede hos: | RESTAURATIONSSELSKABET AF 1.8.1991 KORSØR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -172' DKK LILLE HEJMDAL ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 64' DKK LILLE HEJMDAL ApS (2013-14) |
Største gæld: | 336' DKK LILLE HEJMDAL ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mortensens vikar (22 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 1.8.1991 KORSØR ApS (tidligere HOTEL SKANDERBORGHUS ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Hagen Mortensen i 11 år 2 måneder, inden stoppet den 20. december 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mortensens vikar
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
LILLE HEJMDAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2015
Registreringsdato: 15.10.2015 -
LILLE HEJMDAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.02.2011
Registreringsdato: 11.02.2011 -
HANDELSSELSKABET AF 6/11 1990 ApS (Nu: HENRIK MORTENSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2006
Registreringsdato: 05.07.2006
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.02.2011 - 15.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.11.1990 - 05.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1984 - 24.09.1991
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.09.1999 - 09.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.1989 - 09.03.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 1983 til 1994 hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 1.8.1991 KORSØR ApS.