Rikke Skovlund
Erhvervsaktiv: | 20. sep. 1985 - 31. mar. 2003 |
Karrieren startede hos: | KIRILI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 862' DKK ApS SPKR NR.1685 (Nu: LINEVA ApS) (2015) |
Største underskud: | -677' DKK ApS SPKR NR.1685 (Nu: LINEVA ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 3.371' DKK ApS SPKR NR.1685 (Nu: LINEVA ApS) (2015) |
Største gæld: | 234' DKK ApS SPKR NR.1685 (Nu: LINEVA ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LINEVA ApS (38 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1985 i KIRILI ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Rikke Skovlund i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 31. oktober 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. maj 1996.
Bestyrelsesposter (1)
-
LINEVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Rikke Skovlund/Privat Børnepasning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2003
Registreringsdato: 31.03.2003 -
Rikke Skovlund/Privat Børnepasning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2001
Registreringsdato: 22.08.2001 -
KIRILI ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.1991
Registreringsdato: 31.10.1991
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.08.2001 - 31.03.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.09.1985 - 31.10.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Kurt Skovlund.