John Ehlers Michelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Hytten (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 50' DKK ApS Sjælør Bodega (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Hytten (9 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2014 ved Cafe Hytten (tidligere Cafe Resteaunte Bodega Hytten) som Ejer. John Ehlers Michelsen købte virksomheden Cafe Hytten den 1. december 2014. John har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer har John nu besiddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Hytten
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
ApS Sjælør Bodega (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
ApS Sjælør Bodega
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019 -
ApS Sjælør Bodega (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2016 - 01.10.2020
Ejerandel: 100%