Mogens Fonseca Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mogens F Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 3.965' DKK SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) (2023) |
Største underskud: | -2.545' DKK SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 6.726' DKK SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) (2023) |
Største gæld: | 17.295' DKK SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mogens F Pedersen (22 år 10 måneder) |
Det hele startede i 2001 ved Mogens F Pedersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mogens Fonseca Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Mogens nu bestreddet i 22 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mogens F Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SKJØDT KØLETEKNIK OG INTERNATIONALINDUSTRIMONTAGE A/S (Nu: SKJØDT KØLETEKNIK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2013
Registreringsdato: 12.09.2013
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2011 - 23.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2013 - 24.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Fonseca Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) der præsenterede et overskud på 2.864' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved SHARK HOUSE KITCHEN ApS (Nu: Madklubben Catering ApS) der præsenterede et underskud på 781' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2011 til 2021 hos SKJØDT KØLETEKNIK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Marianne Wenzell Evers.