Thomas Gajhede Haugaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Haugaard Vindkraft I/S v/Ove Haugaard m fl (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Haugaard Vindkraft I/S v/Ove Haugaard m fl (9 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 i Haugaard Vindkraft I/S v/Ove Haugaard m fl med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Ove Haugaard, Rasmus Haugaard at Thomas Gajhede Haugaard stiftede Haugaard Vindkraft I/S v/Ove Haugaard m fl den dag i oktober 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Unika Gourmet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Unika Gourmet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
Haugaard Maskinudlejning I/S (Nu: Haugaard Maskinstation og Viceværtservice I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2014
Registreringsdato: 17.12.2014 -
Haugaard Vindkraft I/S v/Ove Haugaard m fl (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.12.2009 - 17.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.01.2006 - 22.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab