Meng Zhao
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UniTeam co. I/S (Ejer) |
Største overskud: | 87' DKK LY Vision ApS (2022) |
Største underskud: | -358' DKK LY Vision ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | -231' DKK LY Vision ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LY Vision ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dan Tour v/Meng Zhao (11 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2001 i UniTeam co. I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Tianshu Liu at Meng Zhao stiftede UniTeam co. I/S den dag i november 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Meng i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dan Tour v/Meng Zhao
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LY Vision ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LY Vision ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020 -
Dan Tour v/Meng Zhao (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2013
Registreringsdato: 20.08.2013 -
TM VISION ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2010
Registreringsdato: 06.07.2010
Blå bog (fortsat)
Meng har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.12.2001 - 06.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.11.2001 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LY Vision ApS fremviste et overskud på 87' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LY Vision ApS fremviste et underskud på 358' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Meng' netværk er Ying Liu.