Svend Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.A. SHIPPING COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.865' DKK DANE CHARTERING ApS (2022) |
Største underskud: | -347' DKK IKDA HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 11.179' DKK DANE CHARTERING ApS (2022) |
Største gæld: | 11.594' DKK TA EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DANE CHARTERING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARTREDERIET CLIPPER VII JUHL & EHRHORN (23 år) |
Karrieren som leder startede i 1981 hos S.A. SHIPPING COMPANY ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Svend Andersen i 11 år 7 måneder, før stoppet d. 22. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. juni 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMS Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
INTERMARINE Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021 -
AMS Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
DANE CHARTERING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022 -
INTERMARINE Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
AMS Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
22.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2008 - 04.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.05.2005 - 31.03.2020
Direktør
25.07.2011 - 10.09.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.06.2013 - 30.12.2015
Ejer
31.12.2015 - 29.06.2016
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor IKDA HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.005' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor IKDA HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 347' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.731' DKK (DANE CHARTERING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.847' DKK (DANE CHARTERING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 169' DKK (INTERMARINE Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er SAL Heavy Lift GmbH & Co. KG.