Glennie Eva Krøyer
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CC CLASSIC CAR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 53' DKK GK FINANS ApS (2021) |
Største underskud: | -252' DKK GK FINANS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 125' DKK GK FINANS ApS (2019) |
Største gæld: | 4.781' DKK GK FINANS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjorteparken (4 år) |
Det startede i 2001 i CC CLASSIC CAR ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Glennie Eva Krøyer i 8 måneder, før fratrædelsen d. 14. november 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. december 2016.
Tidslinje (6)
-
Krøyer Copenhagen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2002
Registreringsdato: 31.05.2002 -
GK FINANS ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2001
Registreringsdato: 14.11.2001 -
CC CLASSIC CAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2001
Registreringsdato: 14.11.2001
Blå bog (fortsat)
Glennie har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2019 - 31.08.2020
Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 31.05.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.04.2001 - 14.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.02.2001 - 14.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Glennie' netværk er Erik Larsen.