Patrick Mickael Pohti
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.249.142' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -1.196' DKK FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS) (2022) |
Største egenkapital: | 4.044.076' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 862.332' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af POHTI HOLDING ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 i FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS (tidligere FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Patrick Mickael Pohti i 4 år 1 måned, inden stoppet d. 9. juli 2013.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 519' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skodsborgparken 37
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
POHTI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Systec ApS
Via POHTI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
POHTI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2014
Tidslinje (8)
-
Skodsborgparken 37 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
THOMA BMS ApS (Nu: Systec ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2014
Registreringsdato: 06.11.2014 -
POHTI HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2014
Registreringsdato: 16.10.2014
Blå bog (fortsat)
Patrick har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.10.2015 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2009 - 09.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2012 - 04.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Patrick Mickael Pohti er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POHTI HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.777' DKK. Igennem sit holdingselskab POHTI HOLDING ApS har Patrick dermed også ejerandele i Systec ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Patrick Mickael Pohti, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Systec ApS fremviste et overskud på 1.398' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Systec ApS fremviste et underskud på 514' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 454.073' DKK (SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.295.415' DKK (SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.029' DKK (FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS)).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Hans Henrik Fauregaard.