Annitta Madsen
Karrieren startede hos: | SHANGRI-LA. WESTPHALS FABRIKER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 103' DKK A/S PSE 17 NR. 1013 (Nu: D.L.W. A/S) (2016) |
Største underskud: | -197' DKK A/S PSE 17 NR. 1013 (Nu: D.L.W. A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.116' DKK A/S PSE 17 NR. 1013 (Nu: D.L.W. A/S) (2019) |
Største gæld: | 3.930' DKK A/S PSE 17 NR. 1013 (Nu: D.L.W. A/S) (2022) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved SHANGRI-LA. WESTPHALS FABRIKER A/S (tidligere A/S WESTPHALS KEMISKE FABRIK) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Annitta Madsen i 32 år 9 måneder, før stoppet den 7. december 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Annitta Højgård Grafisk Sdr. Omme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
A/S WESTPHALS KEMISKE FABRIK (Nu: SHANGRI-LA. WESTPHALS FABRIKER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2001
Registreringsdato: 07.12.2001 -
PC Bruger Rådgivning v/Annitta Højgård (Nu: Annitta Højgård Grafisk Sdr. Omme) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2001
Registreringsdato: 01.11.2001 -
A/S PSE 17 NR. 1013 (Nu: D.L.W. A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2000
Registreringsdato: 08.02.2000
Blå bog (fortsat)
Annitta har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.02.1969 - 07.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.02.1997 - 08.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1986 - 08.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Annitta har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 9 måneder fra 1969 til 2001 hos SHANGRI-LA. WESTPHALS FABRIKER A/S.