Lars Christian Møller
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | L C M Systems v/Lars Christian Møller (Ejer) |
Største overskud: | 2.082' DKK LCmVeloci IVS (Nu: LCmVeloci ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.245' DKK ACORN PROJECTS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.981' DKK LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST IVS (Nu: LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 6.025' DKK ACORN PROJECTS ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LCmVeloci IVS (Nu: LCmVeloci ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af L C M Systems v/Lars Christian Møller (22 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved L C M Systems v/Lars Christian Møller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Christian Møller og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 22 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
L C M Systems v/Lars Christian Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LCmVeloci ApS
Via LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2014 -
LCmVeloci ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
LCPN HOLDING IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2018
Registreringsdato: 05.07.2018 -
LCPN HOLDING IVS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2018
Registreringsdato: 04.04.2018 -
LCPN HOLDING IVS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2018
Registreringsdato: 04.04.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
16.09.2014 - 05.07.2018
Bestyrelsesmedlem
04.04.2018 - 05.07.2018
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
02.02.2012 - 14.10.2016
Bestyrelsesmedlem
02.02.2012 - 14.10.2016
Ejer
09.12.2013 - 03.11.2017
Bestyrelsesmedlem
14.10.2016 - 03.11.2017
Ejerandel: 20-24.99%
Lars Christian Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.981' DKK. Igennem holdingselskabet LARS CHRISTIAN MØLLER INVEST ApS har Lars derfor også ejerandele i LCmVeloci ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Christian Møller, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor LCmVeloci IVS (Nu: LCmVeloci ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.082' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ACORN PROJECTS ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.245' DKK.