Peter Leif Dupont
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Freezone-Catering I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Freezone-Catering I/S (3 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2001 i Freezone-Catering I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Mosgaard Jørgensen at Peter Leif Dupont stiftede Freezone-Catering I/S den dag i november 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. september 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor catering og diner transportable. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jagten spisestedet for alle
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Jagten spisestedet for alle (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022 -
Nekudemus v/Chin Keung Paul Yau & Peter Leif Dupont Henriksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2009
Registreringsdato: 31.01.2009 -
Nekudemus v/Chin Keung Paul Yau & Peter Leif Dupont Henriksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2006
Registreringsdato: 01.05.2006
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 31.01.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 22.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager