Lasse Daniel Bjarnøe Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | IOS ( International Office Supply ) (Ejer) |
Største overskud: | 1.488' DKK InkPro A/S (2018) |
Største underskud: | -6.386' DKK InkPro Holding ApS (Nu: Supply Group Danmark ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 7.204' DKK InkPro A/S (2018) |
Største gæld: | 15.799' DKK InkPro A/S (2020) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos InkPro A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af INKPRO v/Lasse Petersen (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 hos IOS ( International Office Supply ) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jan Christensen at Lasse Daniel Bjarnøe Petersen stiftede IOS ( International Office Supply ) den dag i oktober 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Lasse i 4 måneder, inden stoppet den 28. februar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor meningsmåling og markedsanalyse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INKPRO v/Lasse Petersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Supply Group Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
InkPro A/S UNDER KONKURS
Via Supply Group Danmark ApS
Direktørposter (1)
-
Supply Group Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018
Tidslinje (15)
-
LDBP Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023 -
InkPro A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
LDBP Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
22.06.2021 - 25.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - 27.06.2022
Reel ejer
22.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.06.2012 - 16.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor InkPro A/S fremviste et overskud på 1.488' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor InkPro Holding ApS (Nu: Supply Group Danmark ApS) fremviste et underskud på 6.386' DKK.