Klaus Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fakse Nedrivning Klaus Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 147' DKK K Lease ApS (2020-21) |
Største underskud: | -199' DKK K Lease ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 214' DKK K Lease ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.856' DKK K Lease ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos K Lease ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KN ANLÆGSSTRUKTØR ApS (2 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2001 hos Fakse Nedrivning Klaus Nielsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Klaus Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Klaus i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K Lease ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (13)
-
K Lease ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
K Lease ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
K Lease ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - 16.05.2024
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.06.2016 - 01.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.10.2008 - 19.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.06.2005 - 12.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.01.2003 - 20.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab