Frank Kartz Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIVAGÅRD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 34.441' DKK KLITGAARD AGRO A/S (Nu: KLITGAARD AGRO ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -5.795' DKK SLP 11.411 A/S (Nu: CIVAGÅRD A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 57.608' DKK KLITGAARD AGRO A/S (Nu: KLITGAARD AGRO ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 112.093' DKK Striben Agro ApS (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos SLP 11.411 A/S (Nu: CIVAGÅRD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIVAGÅRD A/S (25 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1999 ved CIVAGÅRD A/S (tidligere SLP 11.411 A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør har Frank Kartz Johansen nu bestreddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor avl af smågrise. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 5.748' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KARTZ ApS
Ejerandel: 100% -
Landmand Frank Kartz Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
CIVAGÅRD A/S
Via KARTZ ApS -
BIO ENERGISYSTEM A/S
Via CIVAGÅRD A/S -
ULSTED BIOGAS ApS
Via BIO ENERGISYSTEM A/S -
CUBAGRO Holding ApS
Via KARTZ ApS -
CerCa A/S
Via CUBAGRO Holding ApS -
Hvidborg Agro ApS
Via KARTZ ApS -
Striben Agro ApS
Via Hvidborg Agro ApS -
Kartz Hotel Invest ApS
Via KARTZ ApS -
Hotel Bramslevgaard ApS
Via Kartz Hotel Invest ApS
Direktørposter (1)
-
KARTZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.1999
Bestyrelsesposter (8)
-
Kartz Hotel Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2021 -
Striben Agro ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2021 -
Hvidborg Agro ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2018 -
CIVAGÅRD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.1999 -
Hotel Bramslevgaard ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2022 -
BIO ENERGISYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2010 -
CerCa A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2021 -
CUBAGRO Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2021
Ejendomme (7)
Tidslinje (42)
-
Interessentskabet OY 9300 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
HOLM TEKNIK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
KLITGAARD AGRO A/S (Nu: KLITGAARD AGRO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frank Kartz Johansen ejer desuden også holdingselskabet Kartz Hotel Invest ApS (ejer lige nu 35%). Gennem holdingselskabet Kartz Hotel Invest ApS ejes der også andele i Hotel Bramslevgaard ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frank Kartz Johansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frank Kartz Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved KLITGAARD AGRO A/S (Nu: KLITGAARD AGRO ApS) der præsenterede et overskud på 34.441' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved SLP 11.411 A/S (Nu: CIVAGÅRD A/S) der præsenterede et underskud på 5.795' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 3 måneder fra 1999 til i dag hos CIVAGÅRD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.037' DKK (KLITGAARD AGRO ApS (Nu: KARTZ ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.276' DKK (ULSTED BIOGAS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.559' DKK (KLITGAARD AGRO ApS (Nu: KARTZ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.287' DKK (ULSTED BIOGAS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er William Kartz Johansen.