Jakob Vinther-Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.S MultiService v/Jakob Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 586' DKK OZ Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -199' DKK BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 431' DKK OZ Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 1.692' DKK OZ Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.S MultiService v/Jakob Sørensen (11 år 6 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2001 ved J.S MultiService v/Jakob Sørensen (tidligere JS Montage v/Jakob Sørensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jakob Vinther-Sørensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 11 år 6 måneder, før stoppet den 31. maj 2013.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
0Z Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Permanent Makeup Art ApS
Via 0Z Holding ApS -
OZ Ejendomme ApS
Via 0Z Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Permanent Makeup Art ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2014 -
OZ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2022 -
0Z Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
0Z Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
0Z Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.04.2022 - 09.04.2024
Direktør og Reel ejer
11.04.2022 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.2014 - 01.07.2022
Direktør og Reel ejer
15.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 31.05.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jakob Vinther-Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 0Z Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 332' DKK. Igennem holdingselskabet 0Z Holding ApS har Jakob derfor også ejerandele i Permanent Makeup Art ApS (100%) og OZ Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jakob Vinther-Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OZ Ejendomme ApS kunne offentliggøre et overskud på 586' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS) kunne offentliggøre et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 586' DKK (OZ Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 170' DKK (BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 431' DKK (OZ Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (BODYCONTRAST ApS (Nu: Permanent Makeup Art ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Susan Vinther-Sørensen.