Martin Tang Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NeesLauridsen Jakob Nees & Martin Lauridsen (Ejer) |
Største overskud: | 114' DKK GOLFKLINIKKEN.DK ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.951' DKK Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 1.420' DKK Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS) (2018) |
Største gæld: | 4.162' DKK Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af GOLFKLINIKKEN.DK ApS (16 år 10 måneder) |
Det hele startede i 2001 hos NeesLauridsen Jakob Nees & Martin Lauridsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jakob Nees at Martin Tang Lauridsen stiftede NeesLauridsen Jakob Nees & Martin Lauridsen den dag i oktober 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 31. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Tang Lauridsen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GOLFKLINIKKEN.DK ApS
Via Martin Tang Lauridsen ApS
Direktørposter (2)
-
Martin Tang Lauridsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2019 -
GOLFKLINIKKEN.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
NLT Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.11.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.12.2018 - 04.07.2019
Direktør
18.12.2018 - 05.09.2022
Reel ejer
05.07.2019 - 16.05.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.10.2015 - 04.07.2019
Direktør
28.10.2015 - 30.03.2022
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 30.03.2022
Reel ejer
05.07.2019 - 06.12.2022
Ejerandel: 38,88% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.2007 - 28.03.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GOLFKLINIKKEN.DK ApS kunne fremvise et overskud på 114' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS) kunne fremvise et underskud på 1.951' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Martin Tang Lauridsen Holding ApS (Nu: Martin Tang Lauridsen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -2' DKK (GOLFKLINIKKEN.DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -139' DKK (Martin Tang Lauridsen Holding ApS (Nu: Martin Tang Lauridsen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jakob Nees.