Robin Roy Krigslund-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | SharkSkills I/S (Ejer) |
Største overskud: | 804' DKK BRANSHOLM & BLÆSBJERG A/S (Nu: NETBOOSTER AFFILIATE A/S) (2014) |
Største underskud: | -978' DKK PUBLISHING & MANAGEMENT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 4.224' DKK BRANSHOLM & BLÆSBJERG A/S (Nu: NETBOOSTER AFFILIATE A/S) (2014) |
Største gæld: | 10.208' DKK BRANSHOLM & BLÆSBJERG A/S (Nu: NETBOOSTER AFFILIATE A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Formula Swiss Medic ApS (Nu: Formula Swiss Medical ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROY VENTURE HOLDING ApS (11 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 i SharkSkills I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Joni Michael Pohjaniemi at Robin Roy Krigslund-Hansen stiftede SharkSkills I/S den dag i september 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Robin i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Willer-Hansen & co ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (3)
-
Formula Swiss Medical ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2024 -
Willer-Hansen & co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2022 -
Formula Swiss Europe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2022
Tidslinje (28)
-
Formula Swiss Medical ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Formula Swiss Medic ApS (Nu: Formula Swiss Medical ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Willer-Hansen & co ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Robin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.03.2021 - 06.02.2024
Reel ejer
18.02.2022 - 04.01.2024
Reel ejer
05.01.2024 - Stadig aktiv
Direktør
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.11.2021 - 07.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.10.2018 - 21.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Willer-Hansen & co ApS kunne offentliggøre et overskud på 10' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ROY MEDIA CONSULT ApS (Nu: GOSOCIAL ApS) kunne offentliggøre et underskud på 747' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 10' DKK (Willer-Hansen & co ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 108' DKK (Akasse.dk ApS (Nu: Fitez Real Estate ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (Willer-Hansen & co ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -292' DKK (Formula Swiss Medic ApS (Nu: Formula Swiss Medical ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Robin' netværk er Formula Swiss AG.