Eva Bibser Mottlau
Erhvervsaktiv: | 11. jun. 1998 - 30. apr. 2020 |
Karrieren startede hos: | DRIFTSELSKABET AF 07.07.14 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bibser / More Mottlau (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 hos DRIFTSELSKABET AF 07.07.14 ApS (tidligere H & P MOTTLAU ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Eva Bibser Mottlau i 8 år 11 måneder, før stoppet d. 4. juni 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juli 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bibser / More Mottlau
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Me and My Precious I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
Me and My Precious I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
M.E.antik /Perlen (Nu: Bibser / More Mottlau) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2013
Registreringsdato: 22.05.2013
Blå bog (fortsat)
Eva har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - 30.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.06.1998 - 04.06.2007
Direktør
11.06.1998 - 04.06.2007
Bestyrelsesmedlem
31.10.2007 - 13.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager