Trine Falled Bjerglund
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Restaurant no.13 v/Trine Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 303' DKK BOBS ApS (2023) |
Største underskud: | -221' DKK BOBS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 519' DKK BOBS ApS (2019) |
Største gæld: | 320' DKK BOBS ApS (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BOBS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af BOBS ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 hos Restaurant no.13 v/Trine Pedersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Trine Falled Bjerglund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Trine i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. oktober 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjerglund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOBS ApS
Via Bjerglund Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bjerglund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2020 -
BOBS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BOBS Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2020
Registreringsdato: 29.12.2020 -
Bjerglund Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2020
Registreringsdato: 29.12.2020 -
BOBS Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2020
Registreringsdato: 29.12.2020
Blå bog (fortsat)
Trine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.05.2014 - 30.04.2023
Bestyrelsesmedlem
13.05.2014 - 26.10.2015
Direktør
13.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.10.2015 - 29.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.09.2001 - 31.10.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Trine Falled Bjerglund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bjerglund Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 287' DKK. Gennem holdingselskabet Bjerglund Holding ApS har Trine derfor også andele i BOBS ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Trine Falled Bjerglund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BOBS ApS kunne fremvise et overskud på 303' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BOBS ApS kunne fremvise et underskud på 221' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 303' DKK (BOBS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 287' DKK (Bjerglund Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 138' DKK (BOBS ApS).