Frode Verner Siig
Erhvervsaktiv siden: | 5. jun. 1979 (45 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIDTJYSK ALBYG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.570' DKK MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S) (2022) |
Største underskud: | -611' DKK ERHVERVSPARKEN AULUM A/S (2018) |
Største egenkapital: | 26.138' DKK MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S) (2021) |
Største gæld: | 27.006' DKK MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIDTJYSK ALBYG A/S (29 år) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos MIDTJYSK ALBYG A/S (tidligere MIDTJYSK ALBYG, AULUM ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Frode Verner Siig i 29 år, inden stoppet den 3. juli 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 9.549' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F.S. HOLDING FREDERIKS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
F.S. EJENDOMME ApS
Via F.S. HOLDING FREDERIKS ApS -
MIDTBYG ApS
Via F.S. HOLDING FREDERIKS ApS
Direktørposter (3)
-
F.S. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2000 -
F.S. HOLDING FREDERIKS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2001 -
MIDTBYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Frederiks El & VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
F.S. EJENDOMME 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2021
Registreringsdato: 13.03.2021 -
Frederiks VVS A/S (Nu: Frederiks El & VVS A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Frode har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.03.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.05.2008 - 26.10.2023
Ejerandel: 100%
Frode Verner Siig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F.S. HOLDING FREDERIKS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.035' DKK. Gennem sit holdingselskab F.S. HOLDING FREDERIKS ApS har Frode dermed også andele i F.S. EJENDOMME ApS (100%) samt MIDTBYG ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Frode Verner Siig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor F.S. EJENDOMME 2 ApS landede et overskud på 1.637' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.549' DKK (MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.725' DKK (MIDTJYSK ALBYG. AULUM A/S (Nu: MIDTJYSK ALBYG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.155' DKK (MIDTBYG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frode' netværk er Poul Siig.