Morten Primdahl
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ZENDESK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.920' DKK ZENDESK ApS (2023) |
Største underskud: | -9.323' DKK Sky.Garden ApS (2021) |
Største egenkapital: | 60.355' DKK ZENDESK ApS (2023) |
Største gæld: | 29.974' DKK ZENDESK ApS (2020) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos ZENDESK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thank You Machine Holding ApS (7 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 hos ZENDESK ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Primdahl i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 16. februar 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 17.920' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thank You Machine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Thank You Machine Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KNX El & Teknik ApS
Via Thank You Machine Holding ApS -
Editions ApS
Via Thank You Machine Holding ApS -
Hybird-Systems ApS
Via Thank You Machine Holding ApS -
Look Up Ventures SPV I K/S
Via Thank You Machine Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Editions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2020 -
Thank You Machine Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2017
Tidslinje (8)
-
Editions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
Sky.Garden ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.2019
Registreringsdato: 23.12.2019 -
Morten Primdahl (Nu: Thank You Machine) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
02.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør og Reel ejer
27.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Primdahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thank You Machine Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.050' DKK. Gennem sit holdingselskab Thank You Machine Holding ApS har Morten dermed også andele i KNX El & Teknik ApS (10-14.99%), Editions ApS (50-66.65%), Hybird-Systems ApS (5-9.99%) samt Look Up Ventures SPV I K/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Morten Primdahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Thank You Machine Holding ApS landede et overskud på 635' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Thank You Machine Holding ApS landede et underskud på 271' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17.920' DKK (ZENDESK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60' DKK (Editions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.355' DKK (ZENDESK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -122' DKK (Editions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Thomas Jul Skovby.