Margit Dueholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Løber Sport /KUMM (Ejer) |
Største overskud: | 719' DKK Diers IVF ApS (2023) |
Største underskud: | -1.645' DKK Diers IVF ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.061' DKK DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.749' DKK Diers IVF ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Diers IVF ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Løber Sport /KUMM (12 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2001 ved Løber Sport /KUMM (tidligere M. Dueholm kumm v/Margit Dueholm) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Margit Dueholm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Margit i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen den 4. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RUNNING FIRST ApS
Via DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Diers IVF ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
Diers IVF ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
M. Dueholm kumm v/Margit Dueholm (Nu: Løber Sport /KUMM) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2014
Registreringsdato: 04.03.2014
Blå bog (fortsat)
Margit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2022 - 04.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 04.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Margit Dueholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.061' DKK. Igennem sit holdingselskab DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS har Margit dermed også ejerandele i RUNNING FIRST ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Margit Dueholm, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS fremviste et overskud på 383' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS fremviste et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 719' DKK (Diers IVF ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.061' DKK (DUEHOLM&HJORTH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 226' DKK (Diers IVF ApS).
En af de forbindelser som går igen i Margit' netværk er Niels Kim Hjorth.