Thomas Kjersgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KJERSGAARD Trading (Ejer) |
Største overskud: | 7.700' DKK STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) (2023) |
Største underskud: | -550' DKK STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 6.616' DKK STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) (2023) |
Største gæld: | 26.582' DKK STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJERSGAARD Trading (21 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 hos KJERSGAARD Trading (tidligere Thomas Kjersgaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Kjersgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 21 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kjersgaard Hellerup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bait A/S
Via Kjersgaard Hellerup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kjersgaard Hellerup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Bait A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2020
Tidslinje (6)
-
Thomas Kjersgaard (Nu: KJERSGAARD Trading) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Kjersgaard Hellerup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2020
Registreringsdato: 02.09.2020 -
Kjersgaard Hellerup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2020
Registreringsdato: 02.09.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.2001 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.08.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.09.2020 - 18.02.2021
Reel ejer
19.02.2021 - 30.09.2022
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thomas Kjersgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kjersgaard Hellerup Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.860' DKK. Gennem sit holdingselskab Kjersgaard Hellerup Holding ApS har Thomas dermed også andele i Bait A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Kjersgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S) landede et overskud på 7.700' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.700' DKK (STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.616' DKK (STIELER & CO. A/S (Nu: Bait A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.860' DKK (Kjersgaard Hellerup Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kent Pedersen.