Finn Baran
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Baran Beklædning v/Finn Baran (Ejer) |
Største overskud: | 6' DKK FS Jagttegn.dk ApS (2022) |
Største underskud: | -13' DKK FS Jagttegn.dk ApS (2023) |
Største egenkapital: | 42' DKK FS Jagttegn.dk ApS (2022) |
Største gæld: | 15' DKK FS Holding Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Baran Beklædning v/Finn Baran (23 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 ved Baran Beklædning v/Finn Baran med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Finn Baran og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Finn nu bestreddet i 23 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med beklædning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Baran Beklædning v/Finn Baran
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FS Holding Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FS Jagttegn.dk ApS
Via FS Holding Invest ApS
Direktørposter (2)
-
FS Holding Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2021 -
FS Jagttegn.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FS Jagttegn.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2021
Registreringsdato: 10.02.2021 -
FS Holding Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2021
Registreringsdato: 09.02.2021 -
FS Holding Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.02.2021
Registreringsdato: 09.02.2021
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.05.2006 - 01.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2006 - 28.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Baran er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FS Holding Invest ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK. Igennem holdingselskabet FS Holding Invest ApS har Finn derfor også ejerandele i FS Jagttegn.dk ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Finn Baran, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FS Jagttegn.dk ApS kunne offentliggøre et overskud på 6' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FS Jagttegn.dk ApS kunne offentliggøre et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (FS Jagttegn.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (FS Jagttegn.dk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (FS Holding Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Steen Riis-Petersen.