Poul Askov
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | X-Dust v/Poul Askov-Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.993' DKK X-DUST ApS (2020) |
Største underskud: | -182' DKK Askov Ejendomsselskab ApS (2023) |
Største egenkapital: | 10.938' DKK Askov Holding 2019 ApS (2023) |
Største gæld: | 12.576' DKK X-DUST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos X-DUST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af X-DUST ApS (22 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 ved X-Dust v/Poul Askov-Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Poul Askov der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Poul i 1 år 9 måneder, før stoppet den 1. juli 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Askov Ejendomsselskab ApS
Ejerandel: 0% -
Askov Holding 2023 ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Askov Holding 2019 ApS
Via Askov Holding 2023 ApS -
X-DUST ApS
Via Askov Holding 2019 ApS
Direktørposter (4)
-
Askov Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2023 -
Askov Holding 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2023 -
Askov Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2019 -
X-DUST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Askov Holding 2019 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Askov Holding 2023 ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Askov Ejendomsselskab ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
04.02.2019 - 04.09.2023
Direktør og Reel ejer
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2023 - 06.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.09.2002 - 04.02.2019
Direktør
27.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 01.07.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Poul Askov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Askov Holding 2023 ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.934' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Askov Holding 2019 ApS (1%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Poul Askov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor X-DUST ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.993' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Askov Ejendomsselskab ApS kunne offentliggøre et underskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 898' DKK (X-DUST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 182' DKK (Askov Ejendomsselskab ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.938' DKK (Askov Holding 2019 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Askov Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Mette Lolk Askov.