Britta Højen Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AB Vikarservice v. Anette Jakobsen & Britta Højen Holm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØJENBUHL I/S (11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2001 ved AB Vikarservice v. Anette Jakobsen & Britta Højen Holm i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Anette Svehag at Britta Højen Holm stiftede AB Vikarservice v. Anette Jakobsen & Britta Højen Holm den dag i august 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Britta i 7 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen vikarbureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Britta's
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Britta's (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2024
Registreringsdato: 24.03.2024 -
HØJENBUHL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
HØJENBUHL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016
Blå bog (fortsat)
Britta har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 31.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2001 - 31.03.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager