Niels Peter Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HSM INDUSTRI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.189' DKK E. MØLLER HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -9.697' DKK BP Soendergaard A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 143.032' DKK E. MØLLER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 68.059' DKK HSM INDUSTRI A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 209 årsværk hos HSM INDUSTRI A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HSM INDUSTRI A/S (40 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i HSM INDUSTRI A/S (tidligere HAMMELEV SMEDIE OG MASKINVÆRKSTED A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Peter Steffensen i 40 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 18. februar 2020.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 8.157' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Drømmegården/Rådgivende Ingeniør Niels Peter Steffensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET BREDSTRUPVEJ 50.GRENAA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.1996 -
A/S GRENAA SKIBSVÆRFT JENS VESTER OG SØNNER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2010 -
Møller Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2011 -
HSM INDUSTRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.02.2020
Tidslinje (19)
-
E. MØLLER HOLDING ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
HSM INDUSTRI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2020
Registreringsdato: 19.02.2020 -
HAMMELEV SMEDIE OG MASKINVÆRKSTED A/S (Nu: HSM INDUSTRI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1,33% -
Reel ejer
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,71% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Peter Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i E. MØLLER HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 14.189' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i A/S GRENAA SKIBSVÆRFT JENS VESTER OG SØNNER der præsenterede et underskud på 658' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 4 måneder fra 1979 til 2020 hos HSM INDUSTRI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.378' DKK (E. MØLLER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 369' DKK (BASOLITH A/S (Nu: BASOLITH ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 143.032' DKK (E. MØLLER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.641' DKK (BP Soendergaard A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Esben Møller.