Mette Oscar Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Praktfugl Elsker Livet (12 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 hos Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jannie Poula Hammershøi at Mette Oscar Pedersen stiftede Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard den dag i september 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mette i 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Praktfugl Elsker Livet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Strike a Pause I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (8)
-
Hald&Oscar I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Strike a Pause I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.03.2021
Registreringsdato: 07.03.2021 -
Hald&Oscar I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2019 - 31.12.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Signe Frydenlund.